科技大厦三期
温馨提示:合同摘要及合同总额只对本村村民公开,如需查看,请 登录验证是否为本村村民! 合同编号 合同名称 合同乙方 合同摘要 合同总额 开始日期 结束日期
资产详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属单位: | 资产名称: | 资产类型: | 资产编号: | 建筑面积: | 占地面积: | 经营性质: | 所有权类型: | 资产现状: | 闲置面积: | 合同到期时间: | 是否共有或争议: | 层数: | 坐落地址: | 购置日期: | 开始使用日期: | 原值: | 积累折旧: | 净值: | 房产所有权人: | 房产所有权证号: | 关联**: | 征用、出让或转让原因: | 资产详细信息描述: | 资产图片信息: | 录入日期: | 资产对应合同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140049 | 张鹏 | 86400 | 2014-05-01 | 2016-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140054 | 邹天凤 | 52800 | 2014-04-10 | 2016-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140057 | 唐周健 | 39480 | 2014-05-01 | 2016-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140068 | 郑荣捷 | 84096 | 2014-05-29 | 2015-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140069 | 梁丽玲 | 80640 | 2014-05-20 | 2016-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140071 | **市大****公司 | ****032.16 | 2014-06-07 | 2019-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140089 | 林国才 | 69720 | 2014-07-01 | 2016-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140096 | 蒋远辉 | 34860 | 2014-07-15 | 2015-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140097 | **** | 34860 | 2014-07-01 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140098 | 林剑雄 | 248371.2 | 2014-07-14 | 2017-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140157 | 张飘红 | 996999.84 | 2014-10-01 | 2024-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140158 | 焦林义 | 267597 | 2014-09-26 | 2019-09-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140162 | 张家威 | 248371.2 | 2014-09-15 | 2017-09-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140164 | **市鑫海潮****公司 | 40320 | 2014-09-16 | 2015-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140167 | 陈文武 | 124185.6 | 2014-10-07 | 2017-10-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140168 | 梁浩特 | 34860 | 2014-09-23 | 2015-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140170 | 赖添福 | 125479.2 | 2014-10-01 | 2017-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140171 | 张海春 | 124185.6 | 2014-10-06 | 2017-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140173 | 孟杰 | 107368.8 | 2014-10-22 | 2017-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140182 | 刘理峰 | 124185.6 | 2014-11-12 | 2017-11-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140183 | ******公司 | 214737.6 | 2014-11-03 | 2017-11-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0006 | 唐少华 | 39480 | 2015-01-02 | 2017-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0013 | 王东升 | 69720 | 2015-01-24 | 2017-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0014 | 广****公司 | 124185.6 | 2015-01-17 | 2018-01-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0015 | 李海亚 | 80640 | 2015-01-15 | 2017-01-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0016 | 杨登明 | 107368.8 | 2015-02-01 | 2018-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0018 | 闭忠坚 | ****818.46 | 2015-02-15 | 2015-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0019 | 李承金 | 69720 | 2015-02-08 | 2017-02-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0020 | ****协会 | 80640 | 2015-02-15 | 2017-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0021 | ****协会 | 80640 | 2015-02-15 | 2017-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0022 | 胡祝章 | 80640 | 2015-03-01 | 2017-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0023 | 广****公司 | 222006.36 | 2015-03-01 | 2020-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0024 | 广****公司 | 222006.36 | 2015-03-01 | 2020-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0025 | 广****公司 | 222006.36 | 2015-03-01 | 2020-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0027 | ******公司 | 80640 | 2015-03-15 | 2017-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0028 | ******公司 | 80640 | 2015-03-15 | 2017-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0029 | ******公司 | 80640 | 2015-03-15 | 2017-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140035 | 彭诗虎 | 52800 | 2014-03-01 | 2016-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-140051 | 杨** | 86400 | 2014-05-01 | 2016-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0041 | ******公司 | 34860 | 2015-03-16 | 2016-03-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0042 | 胡林文 | 40740 | 2015-03-21 | 2016-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0048 | ******公司 | 69720 | 2015-03-28 | 2017-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0049 | 李启银 | 69720 | 2015-03-23 | 2017-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0050 | 陈仲民 | 69720 | 2015-03-24 | 2017-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0051 | **微****公司 | 69720 | 2015-03-28 | 2017-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0057 | 黎应勋 | 222006.36 | 2015-03-14 | 2020-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0030 | 谢绍燕 | 124185.6 | 2015-03-10 | 2018-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-130313 | 洪金锐 | 452472 | 2013-07-01 | 2018-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-130314 | 闭忠坚 | ****472 | 2013-09-01 | 2023-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-011****00005-130315 | 陈伟连 | 336180 | 2013-08-08 | 2016-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0070 | 何强方子荣 | 929999.88 | 2015-06-11 | 2018-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0112 | 郭** | 34860 | 2015-08-01 | 2016-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0118 | 蒋远辉 | 34860 | 2015-07-15 | 2016-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0119 | **八****公司 | 69720 | 2015-07-10 | 2017-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0129 | 登新科技 | 40320 | 2015-08-02 | 2016-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0130 | 邓铭 | 40320 | 2015-08-08 | 2016-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0137 | **迅****公司 | 97920 | 2015-09-10 | 2017-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0168 | ******公司 | 40320 | 2015-09-24 | 2016-09-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0169 | 梁浩特 | 11620 | 2015-09-23 | 2016-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0186 | **灏建****公司 | 655897.44 | 2015-11-08 | 2021-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0188 | 李云山 | 97200 | 2014-05-18 | 2016-05-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0002 | 杨杨 | 80640 | 2016-01-05 | 2018-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0003 | 梁浩特 | 34860 | 2016-01-23 | 2017-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0008 | 贺开宇 | 108000 | 2016-02-03 | 2018-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0025 | 广****公司 | 168000 | 2016-04-01 | 2018-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0026 | 邹天凤 | 52800 | 2016-04-10 | 2018-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0027 | **市深澜****公司 | 93120 | 2016-03-21 | 2018-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0028 | 陆耕耘 | 46080 | 2016-03-26 | 2017-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0039 | 杨** | 95400 | 2016-05-01 | 2018-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0040 | ******公司 | 45120 | 2016-05-01 | 2018-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0041 | 吴汉桃 | 92160 | 2016-04-27 | 2018-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0046 | 赖江民 | 95400 | 2016-05-01 | 2018-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0047 | **** | 93120 | 2016-05-01 | 2018-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0051 | 李云山 | 166320 | 2016-05-18 | 2019-05-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0053 | 蔡家兼 | 92160 | 2016-05-20 | 2018-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0121 | 苏家敏 | 244690.56 | 2016-07-01 | 2021-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0124 | **市****公司 | 79680 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0125 | **** | 79680 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0130 | ****公司 | 79680 | 2016-07-15 | 2018-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0132 | ****公司 | 92160 | 2016-08-02 | 2018-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0139 | ******公司 | 92160 | 2016-08-26 | 2018-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0141 | 彭林冬 | 79680 | 2016-08-26 | 2018-08-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0144 | 李利民 | 184320 | 2016-10-09 | 2018-10-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0152 | **市****公司 | 92160 | 2016-11-26 | 2018-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0218 | 胡彩文 | 79680 | 2017-01-05 | 2019-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0219 | ******公司 | 45120 | 2017-01-02 | 2019-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0004 | 陈洋 | 108000 | 2017-03-09 | 2019-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0005 | 李海亚 | 92160 | 2017-03-15 | 2019-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0027 | 蔡鉴权 | 50760 | 2017-04-10 | 2019-04-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0028 | 王东升 | 79680 | 2017-04-24 | 2019-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0029 | ******公司 | 79680 | 2017-04-13 | 2019-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0030 | 于意博 | 50760 | 2017-04-05 | 2019-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0031 | ******公司 | 184320 | 2017-04-15 | 2019-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0032 | 冯东华 | 83664 | 2017-04-18 | 2019-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0033 | 黄兴旺 | 79680 | 2017-04-18 | 2019-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0035 | 陆耕耘 | 96768 | 2017-04-26 | 2019-04-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0036 | ****公司 | 172800 | 2017-04-28 | 2019-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0038 | 胡祝章 | 140544 | 2017-04-05 | 2020-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0039 | ******公司 | 211555.44 | 2017-04-28 | 2022-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0041 | 广****公司 | 211555.44 | 2017-04-23 | 2022-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0045 | 马镇权 | 50760 | 2017-05-01 | 2019-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0070 | 林剑雄 | 184320 | 2017-08-14 | 2019-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0071 | 方** | 89640 | 2017-08-22 | 2019-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0092 | 贺玉龙 | 109440 | 2017-11-20 | 2019-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0086 | 莫春伟 | 140400 | 2017-11-27 | 2019-11-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0094 | 叶立富 | 129600 | 2017-11-20 | 2019-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0084 | 李凤梅 | 89640 | 2017-11-15 | 2019-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0083 | 彭江利 | 518400 | 2017-11-20 | 2019-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0096 | 许启丽 | 316224 | 2017-11-15 | 2020-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0095 | 何翔海 | 158112 | 2017-11-17 | 2020-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0104 | **市****公司 | 449555.28 | 2018-01-01 | 2022-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0009 | ****公司 | 89640 | 2018-05-01 | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0022 | 谭家治 | 50760 | 2018-05-01 | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0011 | ******公司 | 218880 | 2018-05-01 | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0016 | 李国胜 | 207360 | 2018-05-01 | 2020-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0028 | 廖丽花 | 197640 | 2018-05-01 | 2021-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0030 | 叶海华 | ****643.72 | 2018-07-01 | 2026-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0033 | **迅维****公司 | 82080 | 2018-06-01 | 2019-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0042 | 刘涛 | 89640 | 2018-06-01 | 2020-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0123 | 郑玉波 | 103680 | 2018-07-01 | 2020-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0117 | **** | 104760 | 2018-07-01 | 2020-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0125 | **市****公司 | 295911 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0126 | **市****公司 | 134771.04 | 2018-07-01 | 2023-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0130 | ****公司 | 103680 | 2018-09-10 | 2020-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0134 | 任元伟 | 89640 | 2018-09-10 | 2020-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0136 | 谢荣华 | 89640 | 2018-09-10 | 2020-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0139 | ******公司 | 103680 | 2018-09-10 | 2020-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0147 | 刘阳 | 56400 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0144 | 黄俊杰 | 89640 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0150 | 深****公司 | 676577.4 | 2018-11-01 | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0153 | 马兴达 | 51840 | 2018-11-01 | 2019-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0158 | ******公司 | 103680 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0154 | 唐涛 | 89640 | 2018-11-01 | 2020-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0013 | ******公司 | 181440 | 2019-03-01 | 2020-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0002 | ******公司 | 51700 | 2019-03-01 | 2020-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0012 | **市鑫****公司 | 86400 | 2019-03-01 | 2020-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0010 | 曾荣 | 78435 | 2019-03-01 | 2020-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0027 | 王东升 | 82170 | 2019-04-01 | 2021-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0026 | 田庭巍 | 95040 | 2019-04-01 | 2021-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0019 | 广****公司 | 95040 | 2019-04-01 | 2021-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0037 | 广****公司 | 103533 | 2019-05-01 | 2023-09-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0043 | ******公司 | 82170 | 2019-05-01 | 2021-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0042 | ******公司 | 99000 | 2019-05-01 | 2021-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0051 | 卢飞丹 | 103500 | 2019-05-01 | 2021-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0047 | ****公司 | 186300 | 2019-05-01 | 2021-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0052 | ******公司 | 99360 | 2019-05-01 | 2021-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0057 | ******公司 | 619977 | 2019-05-01 | 2022-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0062 | ******公司 | 305592 | 2019-05-01 | 2022-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0064 | **市****公司 | 624094 | 2019-05-01 | 2024-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0068 | ****公司 | 178200 | 2019-06-01 | 2021-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0075 | 邓伟 | 89640 | 2019-06-01 | 2021-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0078 | ******公司 | 198441.29 | 2019-07-01 | 2021-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0082 | 张柱成 | 56400 | 2019-07-01 | 2021-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0100 | 邹茂泽 | 89640 | 2019-09-01 | 2021-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0101 | 兰庆贵 | 207360 | 2019-09-01 | 2021-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0102 | 黄学欢 | 270150 | 2019-09-02 | 2024-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0108 | **合则诚****公司 | 140400 | 2019-09-01 | 2021-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0116 | **市美丽****公司 | 108000 | 2019-10-01 | 2021-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0115 | 彭江华 | 103680 | 2019-10-01 | 2021-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-HTBL-****联社)****0260 | ****公司****公司 | 150000 | 2015-06-01 | 2020-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0120 | **市聚****公司 | 94900.65 | 2019-10-01 | 2021-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0124 | **迅维****公司****公司 | 104880 | 2019-11-01 | 2021-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0125 | **迅维****公司****公司 | 104880 | 2019-11-01 | 2021-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0127 | **市****公司 | 103680 | 2019-11-01 | 2021-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0131 | **市侣郎云****公司 | 496103.23 | 2019-12-01 | 2021-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0161 | ****公司 | 89640 | 2019-12-01 | 2021-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0005 | **康星华商务服务咨询合伙企业(有限合伙) | 89640 | 2020-02-01 | 2022-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0010 | ****公司 | 311040 | 2020-04-01 | 2022-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0011 | 谭家治 | 50760 | 2020-04-01 | 2022-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0014 | ******公司 | 89640 | 2020-04-01 | 2022-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0027 | 李杰 | 90885 | 2020-05-01 | 2022-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0026 | 黄勇 | 196290 | 2020-05-01 | 2022-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0034 | 黄冬安 | 91881 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0037 | 广****公司 | 26880 | 2020-05-01 | 2022-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0038 | 彭江利 | 90263 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0035 | **** | 104760 | 2020-05-01 | 2022-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0036 | ******公司 | 108600 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0113 | 彭祥华 | 90138 | 2020-07-01 | 2022-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0109 | **西****公司 | 189800 | 2020-06-21 | 2022-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0106 | ******公司 | 103680 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0108 | **市****公司 | 103680 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0126 | ****公司****公司 | 90000 | 2020-06-01 | 2023-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0146 | 金****设备科****公司 | 89640 | 2020-08-01 | 2022-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0142 | ******公司 | 121796 | 2020-07-26 | 2022-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0145 | **西****公司 | 189800 | 2020-06-21 | 2022-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0143 | **市****公司 | 103680 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0144 | **市万****公司 | 92652 | 2020-07-07 | 2022-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0141 | ******公司 | 93126 | 2020-08-04 | 2022-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0140 | ******公司 | 103680 | 2020-06-01 | 2022-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0149 | 鲁韧 | 57340 | 2020-08-19 | 2022-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0159 | ******公司 | 12960 | 2020-09-01 | 2020-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0162 | 唐涛 | 89640 | 2020-09-01 | 2022-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0164 | **市思****公司 | 111900 | 2020-09-05 | 2022-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0184 | **市鑫****公司 | 103680 | 2020-11-01 | 2022-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0193 | 欧阳星 | 109050 | 2020-11-24 | 2022-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0258 | ****公司 | 106848 | 2020-12-10 | 2022-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0259 | ******公司 | 89640 | 2020-12-01 | 2022-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0010 | ******公司 | 89640 | 2021-02-01 | 2023-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0011 | ****公司 | 54070 | 2021-01-16 | 2022-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0021 | **市康****公司 | 212606 | 2021-02-12 | 2023-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0017 | ******公司 | 89640 | 2021-03-01 | 2023-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0015 | 广****公司 | 103680 | 2021-02-01 | 2023-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0026 | 华谷****公司 | 89640 | 2021-04-01 | 2023-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0024 | ******公司 | 89640 | 2021-04-01 | 2023-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0037 | ******公司 | 91383 | 2021-03-17 | 2023-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0057 | 袁昌良 | 103680 | 2021-04-01 | 2023-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0059 | **市****公司 | 203736 | 2021-04-01 | 2023-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0083 | ******公司 | 106992 | 2021-05-09 | 2023-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-****联社)****0100 | ******公司 | 207360 | 2021-06-01 | 2023-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0004 | **康星华商务服务咨询合伙企业(有限合伙) | 69120 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0005 | **绿****公司 | 69120 | 2021-09-01 | 2022-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0007 | 广****公司 | 103680 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0008 | **易兴****公司 | 103680 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0009 | **迅维****公司****公司 | 109440 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0010 | **迅维****公司****公司 | 109440 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0012 | 钟昌胜 | 108000 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0014 | **市****公司 | 103680 | 2021-11-01 | 2023-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0016 | ******公司 | 404681 | 2021-11-08 | 2024-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0017 | ******公司 | 518400 | 2021-11-01 | 2023-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0018 | ******公司 | 106848 | 2021-11-09 | 2023-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0021 | ******公司 | 89640 | 2021-12-01 | 2023-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0022 | ******公司 | 159552 | 2021-12-22 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0023 | **富****公司 | 159552 | 2021-12-22 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0024 | ******公司 | 79893 | 2021-12-03 | 2023-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0005 | ****公司 | 54432 | 2022-02-01 | 2023-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0010 | ******公司 | 90724 | 2022-01-23 | 2024-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0012 | ****酒店****公司 | 137504 | 2022-02-23 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0013 | **南电****公司 | 90574 | 2022-02-22 | 2024-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0014 | ******公司 | 104760 | 2022-03-01 | 2024-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0016 | ****公司 | 311040 | 2022-03-01 | 2024-02-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0019 | ******公司 | 57537 | 2022-03-17 | 2024-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0024 | ******公司 | 138534.12 | 2022-04-01 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0027 | 瑞克托海汇智能****公司 | 197316 | 2022-05-01 | 2024-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0028 | ******公司 | 18631.2 | 2022-05-01 | 2023-09-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0032 | ******公司 | 105235.2 | 2022-06-01 | 2024-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0034 | **市****公司 | 105235.2 | 2022-06-01 | 2024-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0036 | 张诗涵 | 108547.2 | 2022-06-08 | 2024-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0044 | **市万****公司 | 90984.6 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星村委会(珠坑)****0001 | 唐涛 | 90984.6 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0055 | ****商贸有限公司 | 22500 | 2022-10-01 | 2023-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0059 | **天仁****公司 | 51521.4 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0058 | **市鑫****公司 | 102896.64 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0062 | **市****公司 | 232667.64 | 2022-12-01 | 2027-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0063 | **市****公司 | 232667.64 | 2022-12-01 | 2027-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0066 | **友佳****公司 | 111120 | 2022-11-21 | 2024-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0070 | **绿****公司 | 102896.64 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0071 | **康星华商务服务咨询合伙企业(有限合伙) | 102896.64 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0069 | ****公司 | 102896.64 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0003 | ******公司 | 88962.72 | 2023-02-01 | 2025-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0006 | ******公司 | 135455.64 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0005 | **臻言****公司 | 90794 | 2023-02-15 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0012 | ****商贸有限公司 | 109620 | 2023-03-01 | 2025-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0018 | 华谷****公司 | 90984.6 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0017 | ******公司 | 90984.6 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0015 | 曹圣清 | 92671 | 2023-03-18 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0016 | **市****公司 | 285599.16 | 2023-04-01 | 2026-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0022 | ******公司 | 109620 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0023 | 华谷****公司 | 105235.2 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0030 | ****公司****公司 | 90000 | 2023-06-01 | 2026-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0031 | **市****公司 | 120120 | 2023-05-01 | 2027-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0032 | ******公司 | 109142 | 2023-05-04 | 2025-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0033 | **艾****公司 | 57252 | 2023-05-01 | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0036 | 关群兴 | 108552 | 2023-06-08 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0037 | ******公司 | 90984.6 | 2023-07-01 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PY-云星经济社(珠坑)****0040 | ******公司 | 107888 | 2023-07-13 | 2025-07-31 |
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批