序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 申报事项名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决**期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
1 | **省宏****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑业企业资质认定_增项 | 建筑业企业资质证书 | 龙建审批函〔2024〕595 | 普通 | 施工劳务;建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级;钢结构工程专业承包三级;古建筑工程专业承包三级;市政公用工程施工总承包三级 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2024/12/31 | **** |
2 | ******公司 | 法人及非法人组织 | 建筑业企业资质认定_简单变更****机关的资质证书变更) | 建筑业企业资质证书 | D****59003 | 普通 | 企业名称由'******公司'变更为'龙****公司';;注册资本金由'1000万元人民币'变更为'800万元人民币'; | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2026/06/29 | **** |
3 | **省****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可〔延期(不需要重新审查)〕 | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070336 | 普通 | 安全生产许可证 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2027/07/25 | **** |
4 | 福****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可〔延期(不需要重新审查)〕 | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070344 | 普通 | 安全生产许可证 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2027/07/25 | **** |
5 | ****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可〔延期(不需要重新审查)〕 | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070309 | 普通 | 安全生产许可证 | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2027/07/25 | **** |
6 | **省长宸****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑业企业资质认定_简单变更****机关的资质证书变更) | 建筑业企业资质证书 | D****96020 | 普通 | 法定代表人姓名由'蔡春华'变更为'修秋金';;法人证件号码由'35*************426'变更为'35*************488';;修改法定代表人:姓名由'蔡春华'变更为'修秋金';证件号码由'35*************426'变更为'35*************488'; | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2029/01/22 | **** |
7 | **大****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑业企业资质认定_简单变更****机关的资质证书变更) | 建筑业企业资质证书 | D****15348 | 普通 | 企业名称由'**大****公司'变更为'**省****公司';;企业注册地址由'**省**市**区莲庄南路9号2幢206D'变更为'**省**市**区登高西路163号1708 室';;法定代表人姓名由'范富华'变更为'李彬秀';;法人证件号码由'35*************817'变更为'35*************863';;修改法定代表人:姓名由'范富华'变更为'李彬秀';证件号码由'35*************817'变更为'35*************863';职务由'总经理'变更为'法定代表人'; | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2024/12/31 | **** |
8 | ****集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(变更) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2008〕070002 | 普通 | 经济性质由'****公司(法人独资)'变更为'****公司'; | 2024/07/26 | 2022/05/23 | 2025/05/22 | **** |
9 | **市****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑业企业资质认定_简单变更****机关的资质证书变更) | 建筑业企业资质证书 | D****22717 | 普通 | 企业名称由'**省****公司'变更为'**市****公司';;注册资本金由'3000万元人民币'变更为'500万元人民币'; | 2024/07/26 | 2024/07/26 | 2026/01/06 | **** |
10 | **省**市****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可〔延期(不需要重新审查)〕 | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070329 | 普通 | 安全生产许可证 | 2024/07/25 | 2024/07/25 | 2027/07/24 | **** |
11 | **艾****公司 | 法人及非法人组织 | 工程设计企业资质认定_注销 | 工程设计资质证书 | A****40770 | 普通 | 工程设计企业资质认定_注销 | 2024/07/25 | 2020/12/10 | 2025/12/09 | **** |
12 | ******公司 | 法人及非法人组织 | 建筑起重机械备案_注销 | 建筑起重机械备案证明 | 闽FA-T03177注销 | 普通 | --- | 2024/07/25 | 2024/07/25 | 2099/12/31 | **** |
13 | ******公司 | 法人及非法人组织 | 建筑起重机械备案_注销 | 建筑起重机械备案证明 | 闽FA-T03209注销 | 普通 | --- | 2024/07/25 | 2024/07/25 | 2099/12/31 | **** |
14 | ****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(注销) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070292 | 普通 | 建筑施工企业安全生产许可(注销) | 2024/07/25 | 2021/07/23 | 2024/07/22 | **** |
15 | **省****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(变更) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070054 | 普通 | 企业名称由'**省****公司'变更为'**市****公司'; | 2024/07/25 | 2024/02/06 | 2027/02/05 | **** |
16 | ******公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(变更) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070040 | 普通 | 主要负责人由'吴三秀'变更为'罗松英';;法人证件号码由'35*************968'变更为'35*************562';;修改法定代表人:姓名由'吴三秀'变更为'罗松英';证件号码由'35*************968'变更为'35*************562';职务由''变更为'执行董事兼总经理'; | 2024/07/25 | 2024/01/02 | 2027/01/01 | **** |
17 | **市****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑起重机械备案_注销 | 建筑起重机械备案证明 | 闽FA-S03428注销 | 普通 | --- | 2024/07/25 | 2024/07/25 | 2099/12/31 | **** |
18 | **市****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑起重机械备案_注销 | 建筑起重机械备案证明 | 闽FA-S03429 | 普通 | --- | 2024/07/25 | 2024/07/25 | 2099/12/31 | **** |
19 | ****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(变更) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2020〕070146 | 普通 | 企业名称由'******公司'变更为'****公司'; | 2024/07/25 | 2023/10/18 | 2026/10/17 | **** |
20 | **兆****公司 | 法人及非法人组织 | 房地产开发企业二级资质核定(设区的市级权限)升级 | 中华人民**国房地产开发企业资质证书 | 龙建审批函〔2024〕594 | 普通 | 二级 | 2024/07/24 | 2024/07/24 | 2027/07/23 | **** |
21 | ****公司 | 法人及非法人组织 | 房地产开发企业二级资质核定(设区的市级权限)变更 | 中华人民**国房地产开发企业资质证书 | LY-018********000 | 普通 | 公司类型由'****公司(法人独资)'变更为'****公司';;投资者由'****集团有限公司占100%:20000万元人民币;'变更为'****集团有限公司占80%:16000万元人民币;******集团有限公司占20%:4000万元人民币。'; | 2024/07/24 | 2018/11/27 | 2099/12/31 | **** |
22 | ******公司 | 法人及非法人组织 | 工程监理企业资质认定_注销资质 | 工程监理资质证书 | E****41165 | 普通 | 工程监理企业资质认定_注销资质 | 2024/07/24 | 2020/12/24 | 2025/12/23 | **** |
23 | **省宏兴****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(注销) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2017〕070044 | 普通 | 建筑施工企业安全生产许可(注销) | 2024/07/24 | 2022/11/21 | 2025/11/20 | **** |
24 | **市****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(注销) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070058 | 普通 | 建筑施工企业安全生产许可(注销) | 2024/07/24 | 2024/01/26 | 2027/01/25 | **** |
25 | **省**市****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(变更) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070329 | 普通 | 主要负责人由'李海潮'变更为'郑峰亮';;经济性质由'****公司(自然人独资)'变更为'****公司(自然人投资或控股)';;法人证件号码由'35*************512'变更为'35*************033'; | 2024/07/24 | 2021/09/14 | 2024/09/13 | **** |
26 | **省永****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(变更) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2014〕070007 | 普通 | 主要负责人由'陈斌'变更为'康超';;企业注册地址由'**县**镇**村西塔脚下20号第一层'变更为'**省**县**镇汀州大道北路86-1号';;法人证件号码由'35*************134'变更为'35*************235'; | 2024/07/24 | 2023/11/23 | 2026/11/22 | **** |
27 | **省****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可〔延期(不需要重新审查)〕 | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2018〕070087 | 普通 | 安全生产许可证 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2027/07/22 | **** |
28 | **市盛昌****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可〔延期(不需要重新审查)〕 | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2021〕070087 | 普通 | 安全生产许可证 | 2024/07/23 | 2024/07/23 | 2027/07/22 | **** |
29 | 中环吉坤(**)****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可(变更) | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2023〕070221 | 普通 | 企业名称由'中环极坤(**)****公司'变更为'中环吉坤(**)****公司'; | 2024/07/23 | 2023/11/14 | 2026/11/13 | **** |
30 | ******公司 | 法人及非法人组织 | 建筑施工企业安全生产许可〔延期(不需要重新审查)〕 | 安全生产许可证 | (闽)JZ安许证字〔2018〕070088 | 普通 | 安全生产许可证 | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2027/07/21 | **** |
31 | 中环极坤(**)****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑业企业资质认定_简单变更****机关的资质证书变更) | 建筑业企业资质证书 | D****87028 | 普通 | 企业名称由'中环极坤(**)****公司'变更为'中环吉坤(**)****公司'; | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2028/11/01 | **** |
32 | ****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑业企业资质认定_简单变更****机关的资质证书变更) | 建筑业企业资质证书 | D****88326 | 普通 | 法定代表人姓名由'丘贺荣'变更为'罗鹏辉';;法人证件号码由'35*************013'变更为'35*************81X';;修改法定代表人:姓名由'丘贺荣'变更为'罗鹏辉';证件号码由'35*************013'变更为'35*************81X'; | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2025/07/09 | **** |
33 | ******公司 | 法人及非法人组织 | 建筑业企业资质认定_简单变更****机关的资质证书变更) | 建筑业企业资质证书 | D****73024 | 普通 | 法定代表人姓名由'王文勇'变更为'钟慧芳';;法人证件号码由'35*************498'变更为'35*************020';;修改法定代表人:姓名由'王文勇'变更为'钟慧芳';证件号码由'35*************498'变更为'35*************020'; | 2024/07/22 | 2024/07/22 | 2025/03/23 | **** |
34 | ****银行****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑工程施工许可证核发 | 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 350********7220101 | 普通 | ****培训中心二次装修工程的施工许可证核发 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 2099/12/30 | **** |
35 | **市****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑工程施工许可证核发 | 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 350********7240102 | 普通 | ****中心**登高公园片区、小溪**山片区排水防涝一期工程——双泉路排水改造工程的施工许可证核发 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 2099/12/30 | **** |
36 | **市****公司 | 法人及非法人组织 | 建筑工程施工许可证核发 | 中华人民**国建筑工程施工许可证 | 350********7260102 | 普通 | 关于**溪流域排水提升改造一期工程-**溪西外环段排水改造工程的施工许可证核发 | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 2099/12/30 | **** |
****
2024年7月29日